Elenco dei Senatori cessati dalla carica.
Le informazioni presenti in questa pagina sono pubblicate a norma dell'art.14 del D.Lgs. n.33/2013 e alla luce di quanto precistato dall'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione, già CIVIT) con Delibera n. 144/2014, pubblicata il 20 ottobre 2014; ai sensi del combinato disposto del medesimo art.14 e dell'art.7 del decreto legislativo, le stesse sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità, ad eccezione di quelle eventuali concernenti il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado.
Direttori di Dipartimento
-
Prof. Domenico BONADUCE
- Atto di nomina: DR/2016/202 del 27/01/2016
- Scadenza del mandato: 26/01/2019
- Curriculum vitae:
-
Prof. Lucio DE GIOVANNI
- Atto di nomina: DR/2016/202 del 27/01/2016
- Scadenza del mandato: 26/01/2019
- Curriculum vitae: Scarica CV
-
Prof. Maurizio GIUGNI
- Atto di nomina: DR/2016/3511 del 31/10/2016
- Scadenza del mandato: 01/03/2018
- Curriculum vitae:
-
Prof.ssa Rosa LANZETTA
- Atto di nomina: DR/2016/202 del 27/01/2016
- Scadenza del mandato: 26/01/2019
- Curriculum vitae:
-
Prof. Matteo LORITO
- Atto di nomina: DR/2016/202 del 27/01/2016
- Scadenza del mandato: 26/01/2019
- Curriculum vitae: Scarica CV
-
Prof. Pier Luca MAFFETTONE
- Atto di nomina: DR/2016/202 del 27/01/2016
- Scadenza del mandato: 26/01/2019
- Curriculum vitae:
-
Prof. Edoardo MASSIMILLA
- Atto di nomina: DR/2016/202 del 27/01/2016
- Scadenza del mandato: 26/01/2019
- Curriculum vitae:
-
Prof. Tommaso RUSSO
- Atto di nomina: DR/2016/202 del 27/01/2016
- Scadenza del mandato: 26/01/2019
- Curriculum vitae: Scarica CV
Direttori di Dipartimento
-
Prof. Arturo De Vivo
- Atto di nomina: DR 1745 del 15/05/2013
- Data di cessazione: 31/10/2014
- Curriculum vitae: Scarica CV
-
Prof. Bruno Montella
- Atto di nomina: DR 1745 del 15/05/2013
- Data di cessazione: 08/01/2015
- Curriculum vitae: Scarica CV
-
Prof. Vincenzo Morra
- Atto di nomina: DR 1745 del 15/05/2013
- Data di cessazione: 28/04/2015
- Curriculum vitae: Scarica CV
-
Prof.ssa Maria Triassi
- Atto di nomina: DR 1745 del 15/05/2013
- Scadenza del mandato: 31/12/2015
- Curriculum vitae: Scarica CV
-
Prof.ssa Gioconda Moscariello
- Atto di nomina: DR 1745 del 15/05/2013
- Scadenza del mandato: 31/12/2015
- Curriculum vitae: Scarica CV
-
Prof. Nicola Mazzocca
- Atto di nomina: DR 1745 del 15/05/2013
- Scadenza del mandato: 31/12/2015
- Curriculum vitae: Scarica CV
Professori ordinari
Professori Associati
-
Prof. Mario Varcamonti
- Atto di nomina: DR 1745 del 15/05/2013
- Data di cessazione : 14/05/2016
- Curriculum vitae: Scarica CV
Ricercatori
-
Prof. Aggr. Luigi Sivero
- Atto di nomina: DR 1745 del 15/05/2013
- Data di cessazione: 29/10/2015
- Curriculum vitae: Scarica CV
-
Prof.ssa Aggr. Stefania Santini
- Atto di nomina: DR 1745 del 15/05/2013
- Scadenza del mandato: 02/11/2015
- Curriculum vitae: Scarica CV
Rappresentanti personale tecnico-amministrativo
Rappresentanti degli Studenti
-
Angelino Antonio - Area Umanistica
- Atto di nomina: DR n.1276 del 28/04/2014
- Data di cessazione: 29/10/2015
-
Compensi:
- Gettone di presenza spettante - lordo percipiente - cda n. 18 del 28/05/99 - cda n. 18 del 19/11/13: € 36,15
- Gettone di presenza rideterminato nel rispetto dell'art. 1 co.58 della l.266/2005 e dell'art.6 co.3 del d.l. 78/2010: € 29,29
- Importo corrisposto dal 29/04/2014 al 30/6/2015 : € 322,19
- Gettoni di presenza dal 01/07/2015 al 31/12/2015: € 87,87
-
Scognamiglio Luca - Presidente Consiglio degli Studenti
- Atto di nomina: DR n.2470 del 14/07/2014
- Data di cessazione: 22/10/2015
-
Compensi:
- Gettone di presenza spettante - lordo percipiente - cda n. 18 del 28/05/99 - cda n. 18 del 19/11/13: € 36,15
- Gettone di presenza rideterminato nel rispetto dell'art. 1 co.58 della l.266/2005 e dell'art.6 co.3 del d.l. 78/2010: € 29,29
- Importo corrisposto fino al 30/6/2015 : € 322,19
- Gettoni di presenza dal 01/07/2015 al 31/12/2015: € 58,58
-
Saporito Renato - Presidente Consiglio degli Studenti
- Atto di nomina: DR/2015/3615 del 23/10/2015
- Scadenza del mandato: 28/04/2016
- Curriculum vitae: Scarica CV
-
Compensi:
- Gettoni di presenza dal 01/07/2015 al 31/12/2015: € 87,87
-
Salamida Valerio - Area Medica
- Atto di nomina: DR n.1276 del 28/04/2014
- Scadenza del mandato: 28/04/2016
- Curriculum vitae: Scarica CV
-
Compensi:
- Gettone di presenza spettante - lordo percipiente - cda n. 18 del 28/05/99 - cda n. 18 del 19/11/13: € 36,15
- Gettone di presenza rideterminato nel rispetto dell'art. 1 co.58 della l.266/2005 e dell'art.6 co.3 del d.l. 78/2010: € 29,29
- Importo corrisposto dal 29/04/2014 al 30/6/2015 : € 351,48
- Gettoni di presenza dal 01/07/2015 al 31/12/2015: € 146,45
-
Race Marco - Area Politecnica e delle Scienze di Base
- Atto di nomina: DR n.1276 del 28/04/2014
- Scadenza del mandato: 28/04/2016
- Curriculum vitae: Scarica CV
-
Compensi:
- Gettone di presenza spettante - lordo percipiente - cda n. 18 del 28/05/99 - cda n. 18 del 19/11/13: € 36,15
- Gettone di presenza rideterminato nel rispetto dell'art. 1 co.58 della l.266/2005 e dell'art.6 co.3 del d.l. 78/2010: € 29,29
- Importo corrisposto dal 29/04/2014 al 30/6/2015 : € 410,06
- Gettoni di presenza dal 01/07/2015 al 31/12/2015: € 146,45
-
D'Antonio Edoardo - Area delle Tecnologie per la Vita
- Atto di nomina: DR n.1276 del 28/04/2014
- Scadenza del mandato: 28/04/2016
-
Compensi:
- Gettone di presenza spettante - lordo percipiente - cda n. 18 del 28/05/99 - cda n. 18 del 19/11/13: € 36,15
- Gettone di presenza rideterminato nel rispetto dell'art. 1 co.58 della l.266/2005 e dell'art.6 co.3 del d.l. 78/2010: € 29,29
- Importo corrisposto dal 29/04/2014 al 30/6/2015 : € 234,32
-
Pagano Vittorio - Area Umanistica
- Atto di nomina: DR n.1276 del 28/04/2014
- Scadenza del mandato: 28/04/2016
-
Compensi:
- Gettone di presenza spettante - lordo percipiente - cda n. 18 del 28/05/99 - cda n. 18 del 19/11/13: € 36,15
- Gettone di presenza rideterminato nel rispetto dell'art. 1 co.58 della l.266/2005 e dell'art.6 co.3 del d.l. 78/2010: € 29,29
- Importo corrisposto dal 29/04/2014 al 30/6/2015 : € 292,90
-
De Stefano Pasquale - Area Umanistica
- Atto di nomina: DR/2015/3750 del 30/10/2015
- Scadenza del mandato: 28/04/2016
- Curriculum vitae:
-
Compensi:
-
Attestazioni: